Ескерту. Тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.07.20 N 1101 Қаулысымен.
"Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 11 желтоқсандағы N 220 Жарлығын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 23 желтоқсандағы N 1247 қаулысын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiмен бiрлесiп, заңнамада белгiленген тәртiппен:
қосымшаға сәйкес құрамдағы "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлiк қоғамының Директорлар кеңесiн;
Асылжан Сарыбайұлы Мамытбековті "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының басқарма төрағасы етіп сайлауды қамтамасыз етсiн.
Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.01.15 N 19, 2008.11.21 N 1078, 2009.07.20 N 1101 Қаулыларымен.
2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрiнiң
мiндетiн aтқарушы
Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2006 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1287 қаулысына
қосымша
Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - 2008.11.07 N 1024, өзгерту енгізілді - 2008.11.21 N 1078, 2009.03.25 N 399, 2009.07.14 N 1068, 2009.07.20 N 1101, 2009.12.30 № 2289 Қаулыларымен.
"ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлiк қоғамы
Директорлар кеңесiнiң құрамы
Шөкеев - Қазақстан Республикасы
Өмірзақ Естайұлы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары,
төраға
Төлеуханов - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Дәурен Айтмұхаметұлы Кеңсесі Басшысының орынбасары
Жәмішев - Қазақстан Республикасы Қаржы министрі
Болат Бидахметұлы
Күрішбаев - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
Ақылбек Қажығұлұлы министрі
Сұлтанов - Қазақстан Республикасы Экономика және
Бақыт Тұрлыханұлы бюджеттік жоспарлау министрі
Есқалиев - Қазақстан Республикасының Индустрия және
Ерхат Серікұлы сауда вице-министрі
Мамытбеков - "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі"
Асылжан Сарыбайұлы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы
Джеймс Пенни - Darwin Strategy Consulting Ltd басқарушы
директоры, Лондон, тәуелсіз директор
Розинов - "Иволга-Холдинг" ЖШС бас директоры,
Василий Самойлович тәуелсіз директор
Тілеубаев - «Қазақстанның астық одағы» заңды тұлғалар
Нұрлан Сақтапбергенұлы бірлестігінің президенті, тәуелсіз
директор
Баймұратов - «Баян-Сұлу» акционерлік қоғамы Директорлар
Ерлан Оразгелдіұлы кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор